Auskünfte zu Catherine Richard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Catherine Richard
Publikationsnummer: 3082101, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, bisher in Zürich, CHE-104.055.213, Verein (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902055).
Gründungsstatuten:
16.03.1974.
Statutenänderung:
18.06.2015.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o Medworld AG, Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Die SGPMR hat zum Zweck: eine hochstehende Qualität der Berufsbildung und der Berufsausübung der Fachärzte für Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Schweiz sicherstellen;
alles zu unternehmen, was im langfristigen Interesse ihrer Mitglieder und des Fachgebietes Physikalische Medizin und Rehabilitation ist;
sich für eine patientengerechte, flächendeckende, stationäre und ambulante Rehabilitationsmedizin in der Schweiz einzusetzen;
für einen fachlich und zahlenmässig genügenden Nachwuchs an Fachärzten für PMR zu sorgen;
die Einhaltung der internationalen Konventionen und Vereinbarungen zum Schutz der Rechte behinderter Menschen im allgemeinen und in der Rehabilitation im Besonderen, zu unterstützen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Catherine, von Evionnaz, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Adelheid, genannt Heidi, von Mellingen, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heggli, Yvonne, von Cham, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1902055, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, in Zürich, CHE-104.055.213, Verein (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1377813). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Petra, von Urnäsch, in Maur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Catherine, von Evionnaz, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.