Auskünfte zu Thomas Renggli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Renggli
Publikationsnummer: 6617350, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung, in Rothenburg, CH-100.5.021.838-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 13, Publ. 5682530).
Firma neu:
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Thomas Renggli, Giebel 1, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Markus, von Rothenburg und Buochs, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Bruno, von Neuenkirch und Ruswil, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Thomas, von Rothenburg, in Rothenburg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5682530, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Milchring Rothenburg und Umgebung Genossenschaft, in Rothenburg, CH-100.5.021.838-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 14, Publ. 5482454).
Statutenänderung:
8.06.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung.
Domizil neu:
c/o Markus Barmettler, Obmoos, 6023 Rothenburg.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Entrichtung eines festgelegten Beitrages, dessen Höhe von der Generalversammlung festgelegt wird.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens fünf Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Peter, von Rothenburg und Silenen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dali, Franz, von Emmen, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Anton, von Emmen, in Emmen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Muff, Anton, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Martin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richli, Jakob, von Neuenkirch, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stofer, Hans, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Robert, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Thomas, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Markus, von Rothenburg und Buochs, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Bruno, von Neuenkirch und Ruswil, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.