Auskünfte zu Hans-Jörg Rembor
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Jörg Rembor
Publikationsnummer: HR02-1005145949, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CHE-116.380.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Michael, von Rütschelen, in Wängi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Stefan, von Geuensee, in Turbenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rembor, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3991819, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CHE-116.380.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3324861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuss, Stefan Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dimitriadis, Konstandinos, von Illnau-Effretikon, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rembor, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3333967, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VERT-Verein, bisher in Brugg, CHE-114.746.879, Verein (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015Publ. 2481365).
Gründungsstatuten:
20.02.2009.
Sitz neu:
Niederweningen.
Domizil neu:
c/o JCA Treuhand AG, Aemetstrasse 3, 8166 Niederweningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rembor, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltwasser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Eltville (DE), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].