Auskünfte zu Wolfgang Reichelt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wolfgang Reichelt
Publikationsnummer: 4553306, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
move.die Liege GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.236-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2004, S. 16, Publ. 2162252).
Firma neu:
move.die Liege GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichelt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Reichelt, Irene Gertrud, von Dübendorf, in Wädenswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 2162252, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
move.die Liege GmbH, in Zürich, Bederstrasse 51, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2004, 1.03.2004.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Design, die Herstellung und der Vertrieb von Möbeln aller Art, insbesondere von Liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Reichelt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Reichelt, Irene Gertrud, von Dübendorf, in Wädenswil, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FRISCHKNECHT UND PARTNER AG, bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2001, S. 7903).
Statutenänderung:
15.03.2002.
Firma neu:
Interkonzept Unternehmensberatungs AG.
Sitz neu:
Rüschlikon.
Domizil neu:
c/o Liegenschaften AG Rüschlikon, Bahnhofstrasse 69, 8803 Rüschlikon.
Zweck neu:
Beratung von Unternehmungen in rechtlichen, wirtschaftlichen und unternehmerischen Fragen sowie Erwerb oder Errichtung gleichartiger oder verwandter Unternehmungen;
kann Beteiligungen aller Art an- und verkaufen, im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten, vermieten und verwalten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Jacqueline, von Vechigen, in Richterswil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Pinösch, Annatina genannt Tina, von Ardez, in Lupfig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichelt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reviduna Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Arthur, von Zürich, in Sulgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kato AG, in Rüschlikon, Revisionsstelle.