Auskünfte zu Dietmar Reich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dietmar Reich
Publikationsnummer: HR02-1005122546, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Nachbur AG, in Holderbank (SO), CHE-115.021.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Leuzigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004660026, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Graf Group AG, in Holderbank (SO), CHE-115.021.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S.14, Publ. 5219912).
Statutenänderung:
17.06.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Ernst Nachbur AG", in Holderbank (SO) (CHE-102.561.327), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'690'741.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'633'102.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Nachbur AG.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Präzisionsdrehteilen und Apparatebestandteilen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, ferner Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.08.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Gabriela Carmen, von Gränichen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Förster, Axel, von Kehrsatz, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renk, Hans-Jürg, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Stephan, von Wiedlisbach, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Leuzigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4196734, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.3.000.018-3, Fabrikation von und Handel mit Präzisionsdrehteilen und Apparatebestandteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, S. 13, Publ. 3416584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudin, Marlen, von Römerswil, in Niederdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Leuzigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.