Auskünfte zu Michael Reber
Einträge zum Namen Michael Reber
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Reber
Publikationsnummer: HR02-1006009746, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swissmakers GmbH, in Bern, CHE-333.686.405, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864273).
Statutenänderung:
04.04.2024.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Security und Linux-Engineering, die Einrichtung von IT-Sicherheitssystemen und Private Clouds sowie sichere Webauftritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Michael, von Schangnau, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Walther, Martin, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005864273, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swissmakers GmbH, in Bern, CHE-333.686.405, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummen, Fabian, von Ferenbalm, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Anna Sophia, von Engelberg, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Dillier, Anna, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Leuenberger, Yanick, von Walterswil (BE), in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reber, Michael, von Schangnau, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005504979, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swissmakers GmbH, in Bern, CHE-333.686.405, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Michael, von Schangnau, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern];
Dillier, Anna, von Engelberg, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Obergoldbach (Lützelflüh)].