Auskünfte zu Alexander Georg Raviol
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Georg Raviol
Publikationsnummer: HR02-1004740632, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Clear Minds Investment AG, in Basel, CHE-244.399.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436203).
Statutenänderung:
19.08.2019. 21.08.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 363'000.00 [bisher: CHF 315'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 363'000.00 [bisher: CHF 315'000.00].
Aktien neu:
3'630 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'150 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.08.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raviol, Alexander Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stephan Markus, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansson, Nils Patrik Ludvig, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Leitner, Thomas, von Klingnau, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3039549, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
CDona Visuals AG, in Basel, CHE-244.399.636, Paracelsusstr. 15, 4058 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Visualisierung von Algorithmen, Softwareentwicklungen, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder - mit Zustimmung der Aktionäre - per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.08.2016 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.
Eingetragene Personen:
Schatzmann, Adrian Bernhard, von Windisch, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ipen-Providoli, Dr. Alexa, von Steg-Hohtenn, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raviol, Alexander Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Jan Lukas Leo, von Windisch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stephan Markus, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.