Auskünfte zu Heinrich Raufer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinrich Raufer
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004483680, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Herag AG, in Uetikon am See, CHE-108.055.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raufer, Heinrich, von Meilen, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3901417, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Herag AG, in Uetikon am See, CHE-108.055.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2004, Publ. 2247632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raufer-Graf, Beatrice, von Meilen, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stannah, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Winchester (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Coveney, Deborah, britische Staatsangehörige, in Salisbury (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneeberger Treuhand AG (CHE-100.650.629), in Thürnen, Revisionsstelle [bisher: Schneeberger Treuhand AG];
Raufer, Heinrich, von Meilen, in Stäfa, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1895521, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Comtes Sagl, in Lugano, CHE-103.625.094, società a garanzia limitata (FUSC no. 5 del 08.01.2010, p. 20, Pubbl. 5431926).
Nuova ragione sociale:
Comtes Sagl in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 05.12.2014.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rutishauser, Philipp, da Sommeri, in Viganello (Lugano), socio e liquidatore, con firma individuale, con 1 quota da CHF 22'000.00 [finora: socio e presidente della gerenza con firma individuale];
Raufer, Heinrich, da Meilen, in Stäfa, socio, senza diritto di firma, con 1 quota da CHF 4'000.00 [finora: socio e gerente con firma collettiva a due];
Rutishauser, Doris, da Sommeri, in Viganello (Lugano), socia, senza diritto di firma, con 1 quota da CHF 4'000.00 [finora: socia e gerente con firma individuale].