Auskünfte zu Roberto Ratto Balli
Neueste SHAB-Meldungen: Roberto Ratto Balli
Publikationsnummer: HR02-1006101750, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
BERNARD ARCHITEKTEN GmbH, bisher in Bottmingen, CHE-137.458.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888819).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Firma neu:
BERNARD BALLI ARCHITEKTEN GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Theaterstrasse 4, 4051 Basel.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Philippe, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ratto Balli, Roberto, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005386660, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Lange Erlen, in Basel, CHE-100.253.228, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ratto Balli, Roberto, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4272301, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Lange Erlen, in Basel, CHE-100.253.228, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler Audit (CHE-114.735.226), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinbub, Heinz, von Basel, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, Michael, von Wettingen, in Basel, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Colomb, Marianne, von Safnern, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ratto Balli, Roberto, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle.