Auskünfte zu Andreas Rapp
Einträge zum Namen Andreas Rapp
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Rapp
Publikationsnummer: 3220743, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Polyrack AG, in Urdorf, CHE-107.541.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129799).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Trachsler Rechtsanwälte AG, Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Seefeldstrasse 283, Postfach, 8034 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rapp, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Straubenhardt (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pforzheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Reiter-Volle, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Bad Wildbad (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5592126, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Polyrack AG, in Urdorf, CH-020.3.004.433-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 30, Publ. 4927372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pforzheim (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4927372, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Polyrack AG, in Urdorf, CH-020.3.004.433-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 19, Publ. 2115282).
Domizil neu:
Schützenstrasse 13-19, 8902 Urdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Straubenhardt (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rapp, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pforzheim (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Michael, von Wald ZH, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].