Auskünfte zu Markus Ramseier
Einträge zum Namen Markus Ramseier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Ramseier
Publikationsnummer: HR02-1006097701, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Resitec AG, in Signau, CHE-341.481.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Markus, von Eggiwil, in Rüderswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marco, von Oberthal, in Schüpbach (Signau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005182466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Resitec AG, in Signau, CHE-341.481.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendixen, Thomas, dänischer Staatsangehöriger, in Kgs. Lyngby (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Jürg, von Bürglen (UR), in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paasch, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Büdelsdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Reto, von Fischenthal, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühl Aeschlimann, Doris, von Trubschachen, in Signau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nussbaum, Christine, von Birrwil, in Zollbrück (Rüderswil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ramseier, Markus, von Eggiwil, in Rüderswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schüpbach (Signau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Jürg, von Trub, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005149894, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Resitec AG, in Signau, CHE-103.110.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559640).
Statutenänderung:
08.04.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 08.04.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 1'031'776.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 238'455.23 auf die Resitec AG, in Signau (CHE-341.481.756).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Ramseier Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 08.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Markus, von Eggiwil, in Schüpbach (Signau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüderswil, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].