Auskünfte zu Peter Prikryl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Prikryl
Publikationsnummer: 6817208, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RCswiss GmbH, in Lufingen, CH-020.4.041.266-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hein-Dreier, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Coburg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Roland, von Leutwil, in Lufingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Waldmünchen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Waldeck, Christoff, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6514092, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M24SWISS GmbH, in Lufingen, CH-020.4.032.430-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2011, S. 0, Publ. 6304658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelka, Dr. Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Waldmünchen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6304658, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M24SWISS GmbH, in Lufingen, CH-020.4.032.430-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 17, Publ. 3205154). Gemäss Erklärung vom 29.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prikryl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Coburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].