Auskünfte zu Ernst Preisig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Preisig
Publikationsnummer: HR02-1005339988, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639552).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Yan, chinesische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Houl, Pauline, französische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisig, Ernst, von Hundwil, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprünglin, Yvan Patrick, von Zofingen, in Beijing (CN), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Houston TX (US)];
Barrabas, Romain, von Val-de-Ruz, in Ins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Beijing (CN), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Guerrini Regazzoni, Maria Cristina, von Balerna, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberson, Johann, von Gibloux, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3034255, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, c/o Ernst Preisig, Aegertenstrasse 47, 3005 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2016. 28.03.2016.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung einer Schweizer Schule in Beijing auf der Grundlage des 'Bundesgesetzes über die Vermittlung schweizerischer Bildung im Ausland'.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Dienstleistungen, Subventionen, Spenden und Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Münch, Matthias, von Bern, in Beijing (CN), Mitglied und Kassier des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Houston TX (US), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Samuel, von Oberriet (SG), in Beijing (CN), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörig, Urs, von Appenzell, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Sarah, von Zürich, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisig, Ernst, von Hundwil, in Bern, mit Einzelunterschrift.