Auskünfte zu Matthias Münch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Matthias Münch
Publikationsnummer: 4128347, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924995).
Domizil neu:
c/o educationsuisse, Alpenstrasse 26, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Matthias, von Bern, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3924995, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, Verein (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Urs, von Appenzell, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Sarah, von Zürich, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrabas, Romain, von Val-de-Ruz, in Beijing (CN), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Houston TX (US), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Li, Yan, chinesische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Läuppi, Urs Andreas, von Basel, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münch, Matthias, von Bern, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Houl, Pauline, französische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3034255, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trägerverein der Schweizer Schule in Beijing, in Bern, CHE-487.746.612, c/o Ernst Preisig, Aegertenstrasse 47, 3005 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2016. 28.03.2016.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung einer Schweizer Schule in Beijing auf der Grundlage des 'Bundesgesetzes über die Vermittlung schweizerischer Bildung im Ausland'.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Dienstleistungen, Subventionen, Spenden und Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Münch, Matthias, von Bern, in Beijing (CN), Mitglied und Kassier des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäuble-Pümpin, Barbara, von Gelterkinden, in Houston TX (US), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Samuel, von Oberriet (SG), in Beijing (CN), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dörig, Urs, von Appenzell, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Sarah, von Zürich, in Beijing (CN), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisig, Ernst, von Hundwil, in Bern, mit Einzelunterschrift.