Auskünfte zu Markus Prandini
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Prandini
Publikationsnummer: 6519792, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sciencebuster AG, in Zürich, CH-020.3.034.135-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 29, Publ. 5582572).
Domizil neu:
Binzallee 13, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prandini, Dr. Markus, von Wald ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hediger, Fabian, von Walterswil BE, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5199782, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sciencebuster AG, in Zürich, CH-020.3.034.135-3, Würzgrabenstrasse 6, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.08.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Internetplattformen, Entwicklung von Software, Vermittlung und Vernetzung von Wissenschaftlern und weiteren akademischen Interessengruppen. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern..
Aktienkapital:
CHF 151'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 151'000.00.
Aktien:
1'510 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 16.07.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.07.2009 Software (Lizenz-Set für ein Web-Portal), wofür 760 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ziltener, Prof. Dr. Andreas, von Schübelbach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Prof. Dr. Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prandini, Dr. Markus, von Wald ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hediger, Fabian, von Walterswil BE, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4598188, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Break Even AG, in Winterthur, CH-020.3.030.235-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 22, Publ. 4487986).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prandini, Markus, von Wald ZH, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Rolf, von Zürich, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].