Auskünfte zu Vladimir Polienko
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vladimir Polienko
Publikationsnummer: 4209537, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SCHMOLZ+BICKENBACH AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645523).
Statutenänderung:
26.04.2018. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polienko, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmann (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knauf, Isabel Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Ihringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2830855, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SCHMOLZ+BICKENBACH AG, in Emmen, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630847).
Statutenänderung:
03.05.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.[bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.04.2005 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von der SBGE Stahl Holding AG, in Bronschhofen, den einzigen Geschäftsanteil der SCHMOLZ + BICKENBACH Edelstahl GmbH, in Düsseldorf (D) zum Preise von CHF 50'960'450.--, wofür 5'096'045 Inhaberaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van de Steen, Johan Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duperron, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Musetti, Marco, von Vérossaz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Polienko, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Ulrich Bernhard, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.