Auskünfte zu Christian Pinçon
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Pinçon
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005329184, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Gallura SA, à Val de Bagnes, CHE-102.697.949, société anonyme (No. FOSC 110 du 10.06.2021, Publ. 1005213246).
Modification des statuts:
19.10.2021.
Autre adresse:
[biffé: c/o Christian Pinçon, 8 avenue Ernest Hentsch, 1207 Genève].
Nouvelles actions:
10 actions nominatives de CHF 5'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 10 actions nominatives de CHF 5'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause de reprise de biens] [biffé: achat pour CHF 135'000.-- de l'appartement 28 90/1000 PPE du no 38314 à Verbier/Bagnes].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courrier électronique pour les autres communications. Par décision de l'assemblée générale du 19.10.2021, les statuts de la société ont été adaptés au nouveau droit et à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives au 1er mai 2021. [précédemment: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Selon déclaration du 19.10.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pinçon, Christian, de Genève, à Val de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Genève].
Publikationsnummer: 4024237, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Gallura SA, à Bagnes, CHE-102.697.949, société anonyme (No. FOSC 244 du 15.12.1994).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Picchio, Milko, de Rüegsau, à Bagnes, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pinçon, Christian, de Genève, à Genève, administrateur unique, avec signature individuelle.