Auskünfte zu Alexey Pierpaoli
Neueste SHAB-Meldungen: Alexey Pierpaoli
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6833114, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, società a garanzia limitata (FUSC no. 14 del 21.01.2010, p. 20, Pubbl. 5452842).
Statuti modificati:
20.08.2012, 28.08.2012.
Nuova sede:
Lavertezzo.
Nuovo recapito:
Casa Margarita, Montedato, 6595 Riazzino.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pierpaoli, Valter detto Walter, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 10'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 2 quote da CHF 10'000.00 [finora: socio e presidente della gerenza con firma individuale e con una quota sociale da CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5452842, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, Società a garanzia limitata (FUSC no. 234 del 1.12.2006, pagina 14, publ. 3660196).
Statuti modificati:
18.12.2009, 14.1.2010.
Nuova versamenti suppletivi:
Versamenti supplettivi a norma di statuto.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto, per fax o per posta elettronica. Statuto adeguato al nuovo diritto. Con dichiarazione della gerenza del 18.12.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota da CHF 10'000.-- [finora: socio e gerente].
Publikationsnummer: 4282718, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Interbion. Fondazione per la ricerca biomedica di base, in Riva San Vitale, CH-500.7.002.249-6, Promuovere e sostenere la ricerca di base biologica e medica e conduce a tale scopo un istituto di ricerca biomedica, Fondazione (FUSC no. 99 del 24.5.2007, pagina 9, publ. 3946136).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Salvan, Edi, cittadino italiano, in Arquà Petrarca (IT), vice-presidente, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Curti e Molo SA, in Bellinzona, ufficio di revisione;
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Lavertezzo, vice-presidente, con firma individuale.