Auskünfte zu Milan Picek
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milan Picek
Publikationsnummer: 2638164, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H + F Architekten GmbH, in Fahrwangen, CH-400.4.017.725-8, Betrieb eines Architekturbüros sowie Planung und Ausführung von Bauten und Inneneinrichtungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.1996, S. 5044).
Statutenänderung:
21.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friede, Peter, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldemann, Samuel, von Eggiwil, in Fahrwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Haldemann-Wipf, Brigitte, von Eggiwil, in Fahrwangen, mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Fics AG, in Fahrwangen, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.1999, S. 5529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart;
Probst, Andres, von Tschugg, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Fics AG, in F a h r w a n g e n, Stiftung (SHAB Nr . 35 vom 20.02.1995, S. 982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picek, Milan, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Einzelunterschrift];
Probst, Andres, von Tschugg, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.