Auskünfte zu Irena Pianta
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Irena Pianta
Publikationsnummer: HR02-1004553124, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke (vszgb), in Rothenthurm, CHE-112.776.579, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlé, Franz, von Schwyz, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Denise, von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furter, Walter, von Dottikon, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieben, Thomas, von Oberbalm, in Gersau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Franz Josef, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luternauer, Gabriela Susanna, von Wauwil, in Lauerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pianta, Irena, von Brusio, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Gerhard Josef, von Sins, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2111181, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Aplusproject GmbH, bisher in Ingenbohl, CHE-115.707.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328163).
Statutenänderung:
14.04.2015.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Serlas 12, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pianta, Irena, von Brusio, in Ingenbohl, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranchi, Ornella, von Poschiavo, in St. Moritz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1328163, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Aplusproject GmbH, in Schwyz, CHE-115.707.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 14, Publ. 5655218).
Statutenänderung:
28.01.2014.
Sitz neu:
Ingenbohl.
Domizil neu:
Rubisacherrain 13b, 6440 Brunnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pianta, Irena, von Brusio, in Ingenbohl, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gallati, Irena, von Poschiavo, in Ibach].