Auskünfte zu Slobodan Petrovic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Slobodan Petrovic
Publikationsnummer: HR02-1005735452, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
911 Metal AG, in Meggen, CHE-434.311.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrovic, Slobodan, von Grüningen, in Mönchaltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andelic, Ivan, kroatischer Staatsangehöriger, in Eschenbach (LU), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Bicvic, Marko, von Böttstein, in Birr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005074747, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
911 Metal AG, in Meggen, CHE-434.311.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978705).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grmaca, Dejan, kroatischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Botic, Ilija, kroatischer Staatsangehöriger, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrovic, Slobodan, von Grüningen, in Mönchaltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.