Auskünfte zu Dr. Gerry Petitjean
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Gerry Petitjean
Publikationsnummer: HR02-1005863555, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968997).
Firma neu:
Bad Ettingen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3968997, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095725).
Domizil neu:
c/o Florence Nesci-Petitjean, Im Schaiengarten 19, 4107 Ettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Etienne, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Binningen, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3489901, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
MSC - Mediterranean Shipping Agency AG, in Basel, CHE-107.986.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Dr. Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mägli, René, von Welschenrohr, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bourquin, Elvio Battista, von Villeret, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Eduard Otto, von Ebikon, in Corsier (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Geronimo, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Monnier Cranch, Suzanne, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.