Auskünfte zu Branislav Pavic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Branislav Pavic
Publikationsnummer: 1234784, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OKI - Trans GmbH, in Zürich, Personen- und Warentransporte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jelic, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Oberengstringen];
Pasalic, Muharem, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2398, publizierten TB-Eintrag Nr. 8'268 vom 04.04.2000. OKI - Trans GmbH, in Z ü r i c h , Betrieb von Personen- und Warentransporten, insbesondere eines Taxiunternehmens sowie Reparaturen von Fahrzeugen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.- .
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OKI - Trans GmbH, bisher in O b e r e n g s t r i n g e n, Personen- und Warentransporte, insbesondere Taxiunternehmen sowie Reparaturen von Fahrzeugen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 18.09.1997, S. 6871).
Statutenänderung:
30.12.1998.
Sitz neu:
Z ü r i c h.
Domizil neu:
c/o Branislav Pavic, Luegislandstrasse 165, 8051 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lejnar, Jiri, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavic, Branislav, jugoslawischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.