Auskünfte zu Amos Paternoster
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Amos Paternoster
Publikationsnummer: 2592302, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Info-Share AG (Info-Share SA) (Info-Share Ltd), bisher in Urdorf, CH-020.3.001.048-9, Handel von und mit Produkten aller Art sowie Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 26.11.2003, S. 18, Publ. 2000440).
Gründungsstatuten:
12.07.1991.
Statutenänderung:
29.11.2004.
Sitz neu:
Würenlos.
Domizil neu:
Marktgasse 1, 5436 Würenlos.
Zweck:
Handel von und mit Produkten aller Art sowie Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen;
die Gesellschaft kann sich an gleichen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Unternehmen finanzieren, Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 500.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.06.2000 die Info-Komm AG, in Urdorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 530'804.75 und Passiven von CHF 185'731.16 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 vollliberierte Namenaktien zu CHF 500.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die FEEDBACK Interactive Systems (Schweiz) AG, in Erlenbach ZH. Aktiven von CHF 604'736.30 und Passiven von CHF 106'054.80 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paternoster, Amos, von Buchs ZH, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FEEDBACK Interactive Systems (Schweiz) AG (FEEDBACK Interactive Systems (Suisse) SA) (FEEDBACK Interactive Systems (Switzerland) Ltd), in E r l e n b a c h Z H, Seestrasse 77, 8703 Erlenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.12.1999, 16.02.2000.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen und Produktion von Software jeder Art im Bereich der Präsentations-, Medien- und Kongresstechnik sowie Vermietung von interaktiven Kommunikations- und elektronischen Abstimmungssystemen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.-.
Aktien:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Günther, Willy A., von Zürich und Zollikon, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Paternoster, Amos, von Buchs ZH, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Leuthold AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Niederer & Partner AG, in Regensdorf, Handel von und mit Produkten aller Art sowie Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.243 vom 14.12.1994 S.6810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lareida, Bruno, von Zürich, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Rüdiger, von Wolfhalden, in Nürensdorf, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schöni, Gilbert, von Sumiswald, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachsmann, Martin, von Reinach BL, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paternoster, Amos, von Buchs ZH, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.