Auskünfte zu Thomas Paszti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Paszti
Publikationsnummer: HR02-1006039908, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein JOB TV, in Zürich, CHE-114.492.472, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005808981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paszti, Thomas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005249652, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein JOB TV, in Zürich, CHE-114.492.472, Verein (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Ursula, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Kurt, von Zürich und Kerns, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böniger, Alexia, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paszti, Thomas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004491517, Handelsregister-Amt Bern, (36)
publishingNETWORK, Fachverband für digitale Medienproduktion, in Bern, CHE-100.539.653, Verein (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504387).
Statutenänderung:
16.10.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des im Handelsregister nicht eingetragenen Vereins "Vereinigung Druck Schweiz (VDS)", in Bern, gemäss Fusionsvertrag vom 23.08.2018 und Bilanz per 23.08.2018. Aktiven von CHF 0.00 und Fremdkapital von CHF 0.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Name neu:
publishingNETWORK, Fachverband Medienproduktion.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paszti, Thomas, von Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Roland, von Wetzikon (ZH), in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Roger, von Leibstadt, in Wabern (Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Daniel, von Vorderthal, in Samstagern (Richterswil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Troxler, Daniel, von Luzern, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.