Auskünfte zu Rocco Parente
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rocco Parente
Publikationsnummer: HR02-1006035681, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mechel Trading AG, in Baar, CHE-112.691.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Oliver, von Bottmingen, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006035680, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mechel International Holdings GmbH, in Baar, CHE-109.385.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Oliver, von Bottmingen, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005204064, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ECOCAFE DACH AG, in Zürich, CHE-338.794.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496112).
Statutenänderung:
26.05.2021.
Firma neu:
RPOS Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RPOS Group Ltd.).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Lebensmittel sowie haushalts- und küchennahen Produkten, sowie der Betrieb von Laden- und Gastronomielokalitäten. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung und kommerzielle Verwertung von Marken, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Currat, Yves, von Granges (Veveyse), in Pully, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parente, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielmann, Oliver M., von Bottmingen, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten].