Auskünfte zu Janette Paniagua Orozco
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Janette Paniagua Orozco
Publikationsnummer: HR02-1004701576, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastromex GmbH, in St. Gallen, CHE-143.133.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, S.0, Publ. 3717931).
Statutenänderung:
06.08.2019.
Firma neu:
Mexpando GmbH.
Domizil neu:
Böcklinstrasse 54, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung sowie die Umsetzung von Projekten aller Art für private Unternehmen und für Institutionen. Der Fokus der Beratung liegt auf Geschäfts- und Standortentwicklung im internationalen Kontext. Die Gesellschaft nimmt ebenfalls Vertretungen ihrer Kunden wahr. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Lizenzen vergeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail, Facebook, Whatsapp oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paniagua Orozco, Janette, mexikanische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stefan, von Mosnang, in Guadalajara (MX), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dierauer, Yves, von Berneck, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3717931, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastromex GmbH, in Oberuzwil, CHE-143.133.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868121).
Statutenänderung:
28.07.2017.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Zweibruggenmühlestrasse 13, 9014 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stefan, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberuzwil];
Paniagua Orozco, Janette, mexikanische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberuzwil].
Publikationsnummer: 1868121, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastromex GmbH, in Oberuzwil, CHE-143.133.992, Werkstrasse 2, 9242 Oberuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2014.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln aller Art, darüber hinaus kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den genannten Bereichen erbringen sowie Lizenzen vergeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail, Facebook, Whatsapp oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Paniagua Orozco, Janette, mexikanische Staatsangehörige, in Oberuzwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Widmer, Stefan, von Mosnang, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.