Auskünfte zu Thomas Ott
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Ott
Publikationsnummer: 4927644, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mondi Niedergösgen AG, bisher in Niedergösgen, CH-550.0.129.243-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 14, Publ. 4722118).
Gründungsstatuten:
15.03.2001.
Statutenänderung:
20.02.2009.
Firma neu:
Mondi Beteiligungsgesellschaft AG.
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Industrieweg 4, 4852 Rothrist.
Zweck:
Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Fabrikaten der Kartonbranche und verwandter Artikel sowie Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften. Beteiligung an anderen Unternehmen. Kann alle Arten von Geschäften betreiben, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 35'000'000.00.
Liberierung:
CHF 35'000'000.00.
Aktien:
35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen, Rudolf, von Meiringen, in Feldbrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dutoit, Hubert, von Vuarmarens, in Vuarmarens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Peter, von Elm, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Deloitte AG (CH-270.9.000.077-0), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Schmid, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Dr. Felix, von Meisterschwanden, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4699236, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Mondi Niedergösgen AG, in Niedergösgen, CH-550.0.129.243-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 12, Publ. 4363694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Machacek, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3741296, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Dipeco AG, in Rothrist, CH-400.3.005.569-3, Generalunternehmerin usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 2, Publ. 3236516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Dr. Karljörg, von Näfels, in Näfels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Peter J., österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Dieter, von Matt und Ennenda, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiesinger, Franz J., österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Billiani, Roman, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.