Auskünfte zu Peter Machacek
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Machacek
Publikationsnummer: 5009358, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
FPC Flexible Packaging Consulting AG, in Olten, CH-249.3.004.427-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2008, S. 16, Publ. 4748008).
Firma neu:
FPC Flexible Packaging Consulting AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FPC Flexible Packaging Consulting SA en liquidation) (FPC Flexible Packaging Consulting Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Peter, von Zofingen und Gontenschwil, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutzer, Dr. Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Machacek, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dällenbach, Fredy, von Engi, in Engi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sorger, Dr. Veit, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Dr. Karljörg, von Näfels, in Näfels, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4699236, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Mondi Niedergösgen AG, in Niedergösgen, CH-550.0.129.243-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 12, Publ. 4363694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Machacek, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4172276, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Mondi Packaging Niedergösgen AG, in Niedergösgen, CH-550.0.129.243-1, Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Fabrikaten der Kartonbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 13, Publ. 3980362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinhold, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machacek, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Schneider, Peter, von Elm, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.