Auskünfte zu Regula Andrea Ott
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Regula Andrea Ott
Publikationsnummer: HR02-1005264286, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Fabienne, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Arth, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotten, Danielle, von Eschenbach (LU), in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004828023, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amnesty International - Schweizer Sektion, in Bern, CHE-106.126.410, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorderet, Pierre-Antoine, von Fribourg und Le Mouret, in Lausanne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merane, Jakob, von Hergiswil NW, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinaldi, Stefanie, von Oberriet (SG), in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gigon, Véronique Marie, von Le Noirmont, in Evilard, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Diana Gabriela Sibylle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zangger, Tanja, von Buchegg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bibern (SO), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krasniqi, Claudia Françoise, von Lajoux (JU), in Gumefens (Pont-en-Ogoz), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Altwegg, Pascal Valentin, von Sulgen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004754151, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125453).
Statutenänderung:
24.05.2016.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Erika, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Merkle, Ute, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Karin, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].