Auskünfte zu Heidi Olbrecht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heidi Olbrecht
Publikationsnummer: 2035471, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Olbrecht, Krebs und Hofer AG, in Frauenfeld, CHE-102.835.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 21, Publ. 5954708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olbrecht, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Patricia, von Kirchdorf, in Müllheim, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, David, von Hasle bei Burgdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5954708, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Olbrecht und Lanter AG, in Frauenfeld, CH-440.3.007.825-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 13, Publ. 297050).
Statutenänderung:
17.12.2010.
Firma neu:
Olbrecht, Krebs und Hofer AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Architekturdienstleistungen aller Art. Sie kann ein Studio für visuelle Gestaltung und Grafik betreiben. Die Gesellschaft kann Handel und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken betreiben. Sie kann Grundstücke auf eigene Rechnung überbauen oder Baumanagement- und Generalunternehmeraufgaben für Dritte ausführen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 31.05.1995 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Teilaktiven und Teilpassiven von der Lanter und Olbrecht Architekturbüro, in Herisau, im Gesamtbetrag von CHF 711'141.--].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.12.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Olbrecht, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Hofer, David, von Hasle bei Burgdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Patricia, von Kirchdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2591418, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
WITA Aktives Wellness Training H. Olbrecht, in Frauenfeld, CH-440.1.017.742-6, Dohlenweg 17, 8500 Frauenfeld, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen und Handel mit Produkten im Bereich Wellness, Anbieten von Fort- und Weiterbildung, Gymnastik, Hirntraining und Wellnesswochen.
Eingetragene Personen:
Olbrecht, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.