Auskünfte zu Zeynep Özdemir
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Zeynep Özdemir
Publikationsnummer: 1660879, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Dorafen GmbH, in Zug, CHE-196.486.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özdemir, Zeynep, türkische Staatsangehörige, in Schlieren, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1412453, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Dorafen GmbH, bisher in Zürich, CHE-196.486.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005109).
Gründungsstatuten:
15.02.2012.
Statutenänderung:
31.05.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o NEXXUS Trust Ltd., Kolinplatz 2, 6300 Zug. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Tuncay, türkischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Özdemir, Zeynep, türkische Staatsangehörige, in Schlieren, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Özdemir, Hülya, türkische Staatsangehörige, in Dücze (TR), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6568810, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dorafen GmbH, in Zürich, CH-020.4.046.934-9, Regina Kägi-Hof 1, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Einbau sowie die Montage von Fenstern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Özdemir, Zeynep, türkische Staatsangehörige, in Schlieren, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mostes, Franco, von Dürnten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.