Auskünfte zu Stephan Oetiker
Einträge zum Namen Stephan Oetiker
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Oetiker
Publikationsnummer: HR02-1005138694, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elaxis (Schweiz) GmbH, in Beinwil am See, CHE-110.090.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315037).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Firma neu:
Embla GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmungen aller Art, die Entwicklung und der Betrieb von Geschäftsmodellen aller Art sowie die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetiker, Lukas Henrik Lillerust, von Zürich, in Beinwil am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oetiker, Stephan, von Männedorf und Zürich, in Berikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3775619, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elaxis (Schweiz) GmbH, bisher in Wollerau, CHE-110.090.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, Publ. 5164132).
Statutenänderung:
28.08.2017.
Sitz neu:
Beinwil am See.
Domizil neu:
Seehaldenstrasse 12, 5712 Beinwil am See.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Andreas, von Wädenswil und Warth-Weiningen, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michalik, Dr. Georg, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Oetiker, Stephan, von Männedorf und Zürich, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].