Auskünfte zu Hanspeter Oesch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Oesch
Publikationsnummer: HR02-1004663365, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ballenbergstiftung der Schweizer Drogisten, in Hofstetten bei Brienz, CHE-110.379.196, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Hanspeter, von Oberlangenegg, in Küttigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehlmann Dejoz, Karin, von Mönthal, in Hausen AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4614272, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ballenbergstiftung der Schweizer Drogisten, in Hofstetten bei Brienz, CH-092.7.002.705-4, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2004, S. 5, Publ. 2418242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumsteg, Max, von Mettau, in Turgi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. oder Vizepräs. .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Ralph, von Luzern, in Ebikon, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brechbühl, Peter, von Trubschachen, in Sigriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burgener, Petra, von Eisten und Saas Fee, in Reinach AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dellsperger, Theres, von Vechigen und Langnau im Emmental, in Stettlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haslebacher, Benjamin, von Sumiswald, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kronenberg, Walter, von Reiden, in Schenkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landmesser, Hans-Ulrich, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löffel, Anton, von Solothurn, in Selzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metzger, Markus, von Möhlin, in Beatenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oesch, Hanspeter, von Oberlangenegg, in Küttigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roggen, Christophe, von Murten, in Estavayer-le-Lac, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffer, Walter, von Grindelwald, in Hofstetten bei Brienz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Bergen Treuhandunternehmung (CH-092.1.003.134-1), in Brienzwiler, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3368158, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ardroga Einkaufszentrale für Drogerien, in Suhr, CH-400.5.001.691-9, Förderung der Interessen der ihr angeschlossenen Drogerien durch gemein-samen Einkauf und gemeinsame Werbung, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 2, Publ. 3236478).
Firma neu:
Ardroga Einkaufszentrale für Drogerien in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Kurt Rösch, Länziweg 9, 5034 Suhr. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.04.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagebuch, Margrit, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Klaus, Benjamin, von Schmiedrued und Gontenschwil, in Unterkulm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oesch, Hanspeter, von Oberlangenegg, in Küttigen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rösch, Kurt, von Zell LU, in Suhr, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift];
Sommerhalder, Martin, von Burg AG, in Burg AG, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].