Auskünfte zu Susanne Oeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Oeler
Publikationsnummer: 2456481, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Moca GmbH, in Altstätten, CHE-114.037.754, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 22, Publ. 5092950).
Firma neu:
Moca GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Oeler, Domencia, von Altstätten, in Altstätten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5075496, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Oeler AG, in Eichberg, CH-320.9.040.069-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996, S. 235).
mit Hauptsitz in:
Altstätten.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.002.016-0.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeler, Stefan, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4309436, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Moca GmbH, in Altstätten, CH-320.4.062.626-8, Obergasse 14/16, 9450 Altstätten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2008.
Zweck:
Betreiben eines Modegeschäftes mit integriertem Café.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Baumgartner, Maria, von Oberriet SG, in Altstätten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Oeler, Susanne, von Altstätten, in Altstätten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.