Auskünfte zu Kurt Obrist
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Obrist
Publikationsnummer: 1614437, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HR Liegenschaften u. Treuhand AG, in Lupfig, CHE-102.143.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162461).
Statutenänderung:
26.06.2014.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
c/o Adolf Spitznagel, Römerweg 5, 5702 Niederlenz.
Zweck neu:
Verwaltung von Liegenschaften, deren Vermittlung, allgemeine Verwaltungs- und Treuhandaufgaben sowie Ausführung von Mandaten in Bezug auf Ingenieurplanung und Primärenergietechnik;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Rolf, von Thayngen, in Tagelswangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Kurt, von Rüfenach, in Rüfenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.352.708), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitznagel, Adolf, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Spitznagel, Fabian Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 871586, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HR Liegenschaften u. Treuhand AG in Liquidation, bisher in Brugg, Verwaltung von Liegenschaften, deren Vermittlung, allgemeine Verwaltungs- und Treuhandaufgaben sowie Ausführung von Mandaten in bezug auf Ingenieurplanung und Primärenergietechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2002, S. 1).
Statutenänderung:
2.12.2002.
Firma neu:
HR Liegenschaften u. Treuhand AG.
Sitz neu:
Lupfig.
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 5242 Lupfig. Nachdem der gesetzesmässige Zustand in Bezug auf die Revisionsstelle wiederhergestellt ist, wurde die Auflösung der Gesellschaft mit Verfügung vom 10.02.2003 des Handelsgerichtes widerrufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Aarau, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Rolf, von Thayngen, in Tagelswangen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Obrist, Kurt, von Rüfenach, in Rüfenach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Spitznagel, Adolf, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Liboss Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 753736, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HR Liegenschaften u. Treuhand AG, in Brugg, Verwaltung von Liegenschaften, deren Vermittlung, allgemeine Verwaltungs- und Treuhandaufgaben sowie Ausführung von Mandaten in bezug auf Ingenieurplanung und Primärenergietechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2002, S. 2, Publ. 414504).
Firma neu:
HR Liegenschaften u. Treuhand AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o BDO Visura, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau. Gesellschaft durch Verfügung des Instruktionsrichters des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 26.11.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Rolf, von Thayngen, in Tagelswangen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Spitznagel, Adolf, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Obrist, Kurt, von Rüfenach, in Rüfenach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
BDO Visura, in Aarau, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.