Auskünfte zu Bruno Obi
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Obi
Publikationsnummer: 3728933, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Peak Stage GmbH, in Zermatt, CHE-114.674.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, Publ. 4839464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nelke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obi, Bruno, von Oberbipp, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steffen, Richard Peter, von Goms, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Steffen, Richard, von Reckingen-Gluringen, in Zermatt, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steffen, Patrick Beat, von Goms, in Zermatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Steffen, Patrick, von Reckingen-Gluringen, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3693291, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Peak Event Zermatt GmbH, in Zermatt, CHE-400.746.780, Getwing 7, 3920 Zermatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Support von Events aller Art mit Bühnentechnik, Licht-, Ton- und Multimediaanlagen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Obi, Bruno, von Oberbipp, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steffen, Richard Peter, von Goms, in Visp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steffen, Patrick Beat, von Goms, in Zermatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5076054, Handelsregister-Amt Wallis
Elektro Obi GmbH, in Zermatt, CH-600.4.011.735-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2006, S. 18, Publ. 3276848).
Firma neu:
Elektro Obi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obi, Bruno, von Oberbipp, in Zermatt, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].