Auskünfte zu Andreas Nyffeler
Einträge zum Namen Andreas Nyffeler
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Nyffeler
Publikationsnummer: HR01-1005875968, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Tanda Gruppe GmbH, in Spiez, CHE-466.023.689, Breitenweg 48, 3700 Spiez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und Betreiben von Gastronomiebetrieben mit Alkoholausschank sowie die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 12.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3825013, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Diamantbohr AG, in Buchs (AG), CHE-105.771.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3155139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Michel, von Guttet-Feschel, in Gansingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottschall, Bruno, von Steinmaur, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5328164, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Diamantbohr AG, in Buchs AG, CH-400.3.000.081-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 1, Publ. 5082284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giannopoulos, Alexander, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wellenreiter, Jörg, von Sion, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wingeier, Philippe, von Trubschachen, in Schöftland, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Michael, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.