Auskünfte zu Toni Nydegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Toni Nydegger
Publikationsnummer: 3876230, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Pharmeso AG, in Solothurn, CH-260.3.000.544-7, Handel mit Medikamenten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 31.05.2000, S. 3709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger, Toni, von Wahlern, in Kyburg-Buchegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Christine, von Wahlern, in Kyburg-Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maienfisch, Denise, von Kaiserstuhl und Zürich, in Herzogenbuchsee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maienfisch, Michael, von Kaiserstuhl und Zürich, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Vorstadt Bistro Metzg AG, Sitz S o l o t h u r n , Betrieb einer Metzgerei usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.1997, S. 7381).
Statutenänderung:
24.05.2000.
Firma Neu:
Pharmeso AG.
Übersetzungen der Firma Neu:
(Pharmeso SA), (Pharmeso Ltd).
Zweck Neu:
Handel mit und Vertrieb von Medikamenten und pharmazeutischen sowie medizinischen Spezialitäten;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Eingetragene Personen Geändert:
Nydegger, Toni, Heimat Wahlern, in Kyburg- Buchegg, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Nydegger, Christine, HeimatWahlern, in Kyburg-Buchegg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Lüscher, Peter, Heimat Moosleerau, in Derendingen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Lüscher- Walzer, Esther, Heimat Moosleerau, in Derendingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Schluep, Herbert, Heimat Nennigkofen, in Nennigkofen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Vorstadt Bistro Metzg AG, Sitz Solothurn.
Domizil:
Hauptbahnhofstrasse 6, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.1997.
Zweck:
Betrieb einer Metzgerei und eines Bistros;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung:
CHF100000, 1000 Inhaberaktien zu CHF100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilung an Aktionäre:
eingeschriebener Brief.
Eingetragene Personen:
Lüscher, Peter, Heimat Moosleerau, in Derendingen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Toni, Heimat Wahlern, in Kyburg-Buchegg, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher-Walzer, Esther, Heimat Moosleerau, in Derendingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Schluep, Herbert, Heimat Nennigkofen, in Nennigkofen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bangerter, Gottfried, Heimat Tscheppach, in Tscheppach, Revisionsstelle.