Auskünfte zu Frank Nowak
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Nowak
Publikationsnummer: 2920255, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2751879, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Alraun, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flück, Daniel, von Brienz (BE), in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2520307, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363347).
Statutenänderung:
23.11.2015.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].