Auskünfte zu Franziska Neuenschwander
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franziska Neuenschwander
Publikationsnummer: 2740793, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
QUAD-BOX Off-Road-Tour GmbH, in Teufen AR, CHE-110.631.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128535).
Firma neu:
QUAD-BOX Off-Road-Tour GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Daniel, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.00 [bisher: mit Einzelunterschrift];
Neuenschwander, Franziska, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafterin].
Publikationsnummer: 6925330, Handelsregister-Amt Zug, (170)
myWANTED GmbH, bisher in Teufen AR, CH-320.4.057.745-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 3, Publ. 6039882).
Gründungsstatuten:
29.07.2005.
Statutenänderung:
10.10.2012.
Firma neu:
Event and Work Solutions GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Erbringen von Beratungen, Marketingdienstleistungen, Vermittlungen, Organisation und Durchführung im Bereich Reisen, Ferien und Events, Vermietung und Vermittlung von Event-Locations, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Übernahme von Versicherungstreuhandmandaten und Beratung und Schulung von Versicherungs- und Finanzfragen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Daniel, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuenschwander, Franziska, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Jan, von Burgdorf, in Wilen TG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Möller, Pascal, von Kaltbrunn und Rieden, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6039882, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Boss Invest GmbH, bisher in Neckertal, CH-320.4.057.745-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 15, Publ. 5669600).
Statutenänderung:
11.02.2011.
Firma neu:
myWANTED GmbH.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
Haslenstrasse 20, 9053 Teufen AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Übernahme von Versicherungstreuhandmandaten und der Beratung in Versicherungs- und Finanzfragen. Ebenso die Durchführung, Verkauf und Organisation von Reisen, Ferien und Events. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläfli, Snezana, von Burgdorf, in St. Peterzell (Neckertal), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Jan, von Burgdorf, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in St. Peterzell (Neckertal) und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Neuenschwander, Daniel, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuenschwander, Franziska, von Langnau im Emmental, in Teufen AR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.