Auskünfte zu Walter Nehrbass
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Nehrbass
Publikationsnummer: 2792317, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Triplan Ingenieur AG, in Reinach BL, CHE-107.787.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1227303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nehrbass, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinzabern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stromberger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Monheim am Rhein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.942.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8)].
Publikationsnummer: 5729990, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
TREVIS Ingenieure AG, in Basel, CH-270.3.013.767-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 7, Publ. 5661286).
Statutenänderung:
28.06.2010.
Firma neu:
TREVIS Ingenieure AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasmer, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nehrbass, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Jockgrim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Ueli, von Gachnang, Wädenswil, Zürich und Maur, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Claude, von Dornach, in Allschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten [bisher: Revisionsstelle].
Publikationsnummer: 5492734, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Triplan Ingenieur AG, bisher in Basel, CH-280.3.917.933-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 6).
Statutenänderung:
5.02.2010.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Kägenstrasse 18, 4153 Reinach.
Zweck:
Planung von Industrieanlagen sowie Entwicklung von und Handel mit Software, ferner Handel mit Maschinen, Apparaturen und Armaturen, insbesondere auf chemischem Gebiet. Zu diesem Zweck gehört auch die Verwertung von Patenten und anderen Immaterialgüter- und Urheberrechten. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
8'500 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 100 Namenaktien zu CHF 500.-- (Stimmrechtsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunkel, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, André, von Sumiswald und Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Accurata Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-270.3.002.466-8), Revisionsstelle [wie bisher];
Nehrbass, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinzabern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jockgrim (DE)];
Burkart, Peter, von Egolzwil, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schindellegi];
Egenhöfer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.