Auskünfte zu Gottfried Näpflin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gottfried Näpflin
Publikationsnummer: 4783732, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Zentralschweizerischer Milchkäuferverband ZMKV, in Luzern, CH-100.5.008.228-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2007, S. 10, Publ. 3967726).
Statutenänderung:
16.04.2008.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Neu eintretende Mitglieder sind verpflichtet, ein von der GV festgelegtes Eintrittsgeld in Form eines zinslosen Darlehens zu leisten.] [gestrichen: Pflichten: Mitglieder sind verpflichtet, einen von der GV festzusetzenden Jahresbeitrag zu bezahlen.].
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Gottfried, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Werder, Josef, von Hünenberg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Roman, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Refiba Treuhand AG, in Bern (CH-217.0.140.159-9), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4639872, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse des Zentralschweizerischen Milchkäuferverbandes (ZMKV), in Luzern, CH-100.7.008.229-2, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 10, Publ. 4082898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Gottfried, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aschwanden-Herger, Hans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Werder, Josef, von Hünenberg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Roman, von Entlebuch und Escholzmatt, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG, in Luzern].
Publikationsnummer: 699780, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse des Zentralschweizerischen Milchkäuferverbandes (ZMKV), in Luzern, Vorsorge für die Mitglieder des Zentralschweizerischen Milchkäuferverbandes (ZMKV), Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 18.11.1997, S. 8372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Robert, von Eich und Herlisberg, in Eich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Kaspar, von Rain, in Römerswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Hanspeter, von Entlebuch und Rothenburg, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Josef, von Schwarzenberg, in Mühlau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näpflin, Gottfried, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.