Auskünfte zu Edrin Myrtaj
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Edrin Myrtaj
Publikationsnummer: HR02-1005654707, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Construct GmbH, in Zürich, CHE-436.528.795, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Myrtaj, Edrin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyland, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Sattel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005631319, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Construct GmbH, in Zürich, CHE-436.528.795, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyland, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Sattel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Myrtaj, Edrin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005609529, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allround Montagen Kronberger GmbH, bisher in Flawil, CHE-436.528.795, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775837).
Statutenänderung:
03.11.2022.
Firma neu:
Construct GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kernstrasse 57, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten, Erstellung von Neubauten sowie die Durchführung von Umbauten und Renovationen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronberger, Willi, von Bütschwil-Ganterschwil, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Myrtaj, Edrin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.