Auskünfte zu Rico Muster
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rico Muster
Publikationsnummer: HR02-1006092434, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DR' ELEKTRIKER BÄRN AG, in Köniz, CHE-400.272.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006033019).
Statutenänderung:
17.07.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Hardeggerstrasse 6, 3008 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muster, Rico, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liebefeld (Köniz)].
Publikationsnummer: HR01-1006033019, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DR' ELEKTRIKER BÄRN AG, in Köniz, CHE-400.272.196, Wabersackerstrasse 60, 3097 Liebefeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von elektrischen Installationen aller Art sowie den Handel mit elektrotechnischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Muster, Rico, von Hasle bei Burgdorf, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De Santis, Marco Luigi, von Eggiwil, in Richigen (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006026316, Handelsregister-Amt Bern, (36)
WANZENRIED + HESS AG, in Bern, CHE-327.633.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Santis, Marco, von Eggiwil, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Rico, von Hasle bei Burgdorf, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaberthüel-Wyniger, Erika, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.