Auskünfte zu Ermes Murgotti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ermes Murgotti
Publikationsnummer: 949805, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
M & M Building Solutions GmbH, in Brunegg, CHE-116.308.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murgotti, Ermes, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayoz, Philipp, von Ueberstorf, in Brunegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publikationsnummer: 6800538, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
M & M Building Solutions GmbH, in Brunegg, CH-241.4.009.619-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6217760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Stefan, von Basel und Oberkulm, in Pieterlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murgotti, Ermes, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Hayoz, Philipp, von Ueberstorf, in Brunegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publikationsnummer: 6217760, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
M & M Building Solutions GmbH, bisher in Burgdorf, CH-241.4.009.619-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, S. 0, Publ. 6078476).
Gründungsstatuten:
04.02.2011.
Statutenänderung:
23.05.2011.
Sitz neu:
Brunegg.
Domizil neu:
Alte Mägenwilerstrasse 9, 5505 Brunegg.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murgotti, Ermes, italienischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hayoz, Philipp, von Ueberstorf, in Brunegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Hunziker, Stefan, von Basel und Oberkulm, in Pieterlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.