Auskünfte zu Jacques Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacques Müller
Publikationsnummer: 2959642, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
KMB Investment + Management AG, in Gränichen, CH-400.3.006.450-3, Verwaltung von Vermögenswerten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2004, S. 1, Publ. 2482632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jacques, von Basel und Vordemwald, in Zetzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Reto, von Gränichen, in Beinwil am See, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken];
Jungo, Gilbert, von Düdingen, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
IRB Interregio Bank, in R e i n a c h A G, Betrieb einer Regionalbank usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2000, S. 168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hächler, Rolf, von Rohr AG. in Reinach AG. mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Jacques, von Basel und Vordemwald, in Zetzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gilbert, Heinz, von Felben-Wellhausen, in Birrwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Reto, von Gränichen, in Menziken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Armento, Kevin, italienischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Josef, von Beromünster, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Hans, von Appenzell, in Unterkulm, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Daniel, von Neuchâtel und Basel, in Unterentfelden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rizzo, Valerio, von Aarau, in Aarau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Franziska, von Zürich und Lachen, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Küng, Martin, von Schüpfen, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehner, Urs, von Gränichen, in Teufenthal AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Cavest AG, bisher in Z e t z w i l, Erstellung von Bauten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1996, S. 2890).
Statutenänderung:
30. 08.1999.
Firma neu:
KMB Investment + Management AG.
Sitz neu:
G r ä n i c h e n.
Domizil neu:
Lindenplatz 5, 5722 Gränichen.
Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten sowie Finanzberatung und treuhänderische Vertretung von Drittpersonen und Gesellschaften;
die Gesellschaft kann Liegenschaften an- und verkaufen und verwalten, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.-].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 21.12.1985 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruchti, Kurt, von Rapperswil BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Reto, von Gränichen, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Jacques, von Basel und Vordemwald, in Zetzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Erhard, von Huttwil, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.