Auskünfte zu Erna Müller-Gegauf
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erna Müller-Gegauf
Publikationsnummer: 4262402, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
MOEBAG Möbel, Teppich und Immobilien AG, bisher in Spreitenbach, CH-400.3.000.509-3, Handel mit Möbeln und Teppichen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2004, S. 1, Publ. 2499888).
Gründungsstatuten:
27.08.1958.
Statutenänderung:
27.11.2007.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schützenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck:
Handel mit Möbeln, Teppichen und verwandten Artikeln sowie mit Waren aller Art, Kauf und Verkauf sowie Ueberbauung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Gegauf, Erna, von Aesch LU, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stadler-Müller, Marlis, von Altdorf UR und Schattdorf, in Bürglen UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Müller, Ernst, von Aesch LU, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Würenlos].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Möbag Möbel, Teppich und Immobilien AG, in S p r e i t e n b a c h, Handel mit Möbeln, Teppichen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.1993, S. 3588) .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Gegauf, Ernst, von Aesch LU, in Lachen, Präsident mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend Müller, Ernst, von Aesch LU, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Müller-Gegauf, Erna, von Aesch LU, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stadler-Müller Marlis, von Altdorf UR und Schattdorf, in Bürglen UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.