Auskünfte zu Christian Müller
Einträge zum Namen Christian Müller
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Müller
Publikationsnummer: HR02-1004643580, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PlotFactory AG, in Weisslingen, CHE-105.248.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4195045, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OZONOS Schweiz GmbH, in Weiningen (ZH), CHE-408.409.205, Kirchstrasse 5, 8104 Weiningen ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf der Luftreinigungsgeräte OZONOS. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 35'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jung, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
OZONOS GmbH (FN 466573 m), in Salzburg (AT), Gesellschafterin, mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2373495, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Frankel GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-219.849.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1428611).
Statutenänderung:
03.09.2015.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Kirchstrasse 5, 8104 Weiningen ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paur, Andrea Christine, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Dietikon, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 260 Stammanteilen zu je CHF 100.00].