Auskünfte zu Beat Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Müller
Publikationsnummer: 3472975, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied Müller, Katrin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CHE-112.363.042), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2)].
Publikationsnummer: 3786144, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Avartos AG, bisher in Thalwil, CH-020.3.021.295-6, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 28, Publ. 3697058).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 134, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Artos AG, bisher in Zürich, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1241).
Statutenänderung:
27.03.2002.
Firma neu:
Avartos AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bahnweg 5, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleeker, Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].